Oliver Schaller
residente a Zürich, da Luzern e Emmen Mandati attuali: 4ways Group AG in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Schaller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Schaller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Schaller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Schaller"
|
|
Oliver Schaller
residente a Zürich, da Emmen e Luzern Mandati attuali: Visicon GmbH Persone correlate: Isabel Stirnimann Schaller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Schaller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Schaller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Schaller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Schaller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oliver Schaller
Persone con il nome Oliver Schaller lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Servizi per consulenza manageriale
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Oliver Schaller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Schaller
Numero di pubblicazione: HR02-1005624081, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
4ways Group AG, in Zürich, CHE-102.859.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047290).
Firma neu:
4ways Group AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Oliver, von Luzern und Emmen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4274709, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Visicon GmbH, in Zürich, CHE-110.032.887, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2009, Publ. 5286066).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 04.06.2018 Aktiven von CHF 50'002.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Alstar Management AG , in Herrliberg (CHE-113.767.519).
Gegenleistung:
keine.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galek, Piotr Jakub, von Felben-Wellhausen, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Oliver, von Emmen und Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Stirnimann Schaller, Isabel, von Rüschlikon, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2021806, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
The Leslie Jones Group AG, Sitz Steinhausen, Konstruktionsberatung aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2002, S. 21, Id. 531370).
Eingetragene Personen Geändert:
Schaller, Oliver, Heimat Luzern, Emmen, in Steinhausen, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Neu:
BTI Treuhand & Consulting AG, in Cham, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Fisteba AG, in Zürich, Revisionsstelle];
[Blarer, Marco, Heimat Schmerikon, in Sins, Mitglied mit Einzelunterschrift].