Rolf Schai
residente a Gommiswald, da Dübendorf Mandati attuali: Swissplex Group AG, swissplex GmbH Persone correlate: Manuel Andreas Schai Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Schai", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Schai"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Schai", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Schai"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Schai
Persone con il nome Rolf Schai lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Privato con il nome Rolf Schai
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Schai
Numero di pubblicazione: HR02-1004808558, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
swissplex GmbH, in Maur, CHE-110.632.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, S.0, Publ. 2882043).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schai, Rolf, von Dübendorf, in Gommiswald, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schai, Manuel Andreas, von Dübendorf, in Schwerzenbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2865345, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
swissplex GmbH, in Maur, CHE-110.632.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 950635).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Swissplex Holding AG, in Maur (CHE-431.483.576), gemäss Fusionsvertrag vom 11.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 1'055'663.60 - unter welchen sämtliche Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'243.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schai, Walter, von Appenzell, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Swissplex Holding AG (CH-020.3.038.257-8), in Maur, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swissplex Gruop AG (CHE-474.794.441), in Maur, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Schai, Rolf, von Dübendorf, in Gommiswald, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2528213, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissplex Group AG, in Maur, CHE-474.794.441, Lohwisstrasse 34, 8123 Ebmatingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten sowie die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen. Sie kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.11.2015 600 Namenaktien der Swissplex Holding AG, in Maur (CHE-431.483.576), zu CHF 100.00, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schai, Rolf, von Dübendorf, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.