Dieter Schätti
residente a Küsnacht, da Bubikon e Oetwil am See Mandati attuali: Schätti & Co AG Persone correlate: Madeleine Schätti, Marianne Antoinette Schultz-Schätti, Georg Philipp Otto Schätti Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Schätti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Schätti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Schätti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Schätti"
|
|
Dieter Schätti
residente a Maur, da Seegräben Mandati attuali: Schätti DTP Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Schätti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Schätti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Schätti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Schätti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dieter Schätti
Persone con il nome Dieter Schätti lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Privato con il nome Dieter Schätti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Schätti
Numero di pubblicazione: 4901858, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dittex Schätti GmbH, in Küsnacht ZH, CH-020.4.018.735-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2008, S. 21, Publ. 4421864).
Firma neu:
Dittex Schätti GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.02.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schätti, Dieter, von Bubikon und Oetwil am See, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schätti, Madeleine, von Bubikon und Oetwil am See, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 70'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4649846, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schweizerische Textilfachschule, in Wattwil, CH-320.5.009.473-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2005, S. 9, Publ. 2999138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schätti, Dieter, von Bubikon und Oetwil am See, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramòn, Elisabeth, von Zürich und Oberflachs, in Geroldswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sallmann, Andreas, von Amriswil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnepf, Paul, von Lindau, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dittex Schätti GmbH, in Küsnacht ZH, Eichenweg 4, 8700 Küsnacht, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.1998.
Zweck:
Import und Export von Rohmaterialien und Maschinen, Handel mit Waren verschiedener Art, insbesondere aus dem textilen Bereich sowie Übernahme von Vertretungen.
Stammkapital:
CHF100'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Dittex, Schätti & Co, in Küsnacht ZH, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997 mit Aktiven von CHF1'842'104.39 und Passiven von CHF159'059.40 zum Preise von CHF1'683'044.99, wovon CHF100'000.¬ auf das Stammkapital angerechnet und CHF1'583'044.99 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schätti, Dieter, von Bubikon und Oetwil am See, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF30'000.¬;
Schätti, Madeleine, von Bubikon und Oetwil am See, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF70'000.¬.