Adrian Schärz
residente a Aeschi b. Spiez, da Adelboden Mandati attuali: Simmentaler Original Persone correlate: Marc André Muntwyler, Simon Ulrich Bach, Florian Frédéric Wenger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Schärz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Schärz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Schärz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Schärz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Schärz
Persone con il nome Adrian Schärz lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Adrian Schärz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Schärz
Numero di pubblicazione: HR02-1005675647, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Original Simmentaler, bisher in Messen, CHE-148.171.155, Verein (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004467045).
Statutenänderung:
24.08.2022.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Stapferstrasse 2, 5200 Brugg AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Christian, von Messen, in Messen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Josef, von Appenzell, in Montreux, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Mathias, von Langnau im Emmental, in Mont-Tramelan, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärz, Ulrich, von Adelboden, in Aeschi bei Spiez, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frefel, Roland, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Martin, von Landiswil, in Eggiwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mörikofer, Basil Matthias, von Frauenfeld, in Oensingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärz, Adrian, von Adelboden, in Aeschi bei Spiez, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Florian Frédéric, von Rüeggisberg, in Val Terbi, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wey, Leonhard, von Entlebuch, in Beromünster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bach, Simon, von Saanen, in Saanen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005229977, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Betontec AG, in Buchrain, CHE-114.691.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, S.0, Publ. 2078865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärz, Adrian, von Därligen, in Dallenwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4366351, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
BBT AG für Betonbearbeitungstechnik, in Emmetten, CHE-108.360.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, Publ. 2075713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärz, Adrian, von Därligen, in Dallenwil, mit Kollektivprokura zu zweien.