Petra Schärer
residente a Rossrüti, da Richterswil Mandati attuali: Schärer Transport AG Persone correlate: Roman Hadler, Ernst Schärer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Petra Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Petra Schärer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Petra Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Petra Schärer"
|
|
Petra Schärer
residente a Andwil, da Wangen bei Olten Mandati attuali: Solargenossenschaft Andwil Persone correlate: Rolf Schärer, Markus Hämmerli, Markus Schwendimann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Petra Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Petra Schärer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Petra Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Petra Schärer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Petra Schärer
Persone con il nome Petra Schärer lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Produzione e fornitura di energia elettrica
Trasporto di persone e merci su strada
Produzione e fornitura di energia elettrica
Privato con il nome Petra Schärer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Petra Schärer
Numero di pubblicazione: HR02-1006020310, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Solargenossenschaft Andwil, in Andwil (SG), CHE-472.722.761, Genossenschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, S.0, Publ. 3013865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glogg, Andreas, von Gossau SG, in Andwil SG, Präsident der Verwaltung, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Rolf, von Wangen bei Olten, in Andwil SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Petra Schärer;
Schärer, Petra, von Wangen bei Olten, in Andwil SG, Aktuarin, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Rolf Schärer [bisher: Aktuarin, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hämmerli, Markus, von Weesen, in Arnegg (Gossau (SG)), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006006669, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schärer Transport AG, in Wil (SG), CHE-109.107.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, S.0, Publ. 7121030).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Petra, von Richterswil, in Rossrüti (Wil (SG)), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hadler, Roman, österreichischer Staatsangehöriger, in Münchwilen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mettler Revisions AG (CHE-107.728.439), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Mettler Revisions AG, in St. Gallen (CH-320.3.038.186-9)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: 3013865, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Solargenossenschaft Andwil, in Andwil SG, CHE-472.722.761, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772613).
Statutenänderung:
20.05.2016.
Domizil neu:
c/o Petra Schärer, Eschenstrasse 2, 9204 Andwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Monika, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Andwil SG, Aktuarin und Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Petra, von Wangen bei Olten, in Andwil SG, Aktuarin und Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.