Bernhard F. Schärer
residente a Wetzikon, da Zürich e Biberstein Mandati attuali: Pfadihaus-Genossenschaft Wetzikon - Bäretswil Persone correlate: Clive O. Giovannini, Christine Walter Walder, Lukas Schweiger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard F. Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard F. Schärer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard F. Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard F. Schärer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bernhard F. Schärer
Persone con il nome Bernhard F. Schärer lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Bernhard F. Schärer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard F. Schärer
Numero di pubblicazione: 3618404, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pfadihaus-Genossenschaft Wetzikon - Bäretswil, in Wetzikon ZH, CH-020.5.000.404-1, Schwalbenstrasse 126, 8623 Wetzikon, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.05.2006, 2.10.2006.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt den Erwerb und Unterhalt eines Pfadihauses für die Pfadfinderabteilung Sirius Wetzikon - Bäretswil. Das Pfadihaus soll zu günstigen Bedingungen an die Pfadiabteilung vermietet werden. Es kann auch dem Altpfadfinderverein Wetzikon - Bäretswil zur Verfügung gestellt werden. Die Genossenschaft verfolgt keinen kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Anteilscheine:
CHF 100.--.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 100.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Lenz-Mahler, Claudia, von Uesslingen-Buch und Schüpfheim, in Wetzikon ZH, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, David, von Grenchen, in Wetzikon ZH, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Bernhard, von Zürich und Biberstein, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giovannini, Clive, von Zell ZH, in Seegräben, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isliker, David, von Zollikon, in Wetzikon ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kilchsperger, Jonas, von Zürich, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3433234, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Qualidata Treuhand AG, in Geroldswil, CH-020.3.024.906-1, Dienstleistungen im Finanz- und Rechnungswesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2005, S. 20, Publ. 3106590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Bernhard F., von Zürich und Biberstein, in Wetzikon ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christoph, von Suhr, in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2277506, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Qualidata Treuhand AG, in Geroldswil, Dienstleistungen im Finanz- und Rechnungswesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 25.11.2003, S. 19, Publ. 1275158).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marietta, Adriano, von Uetikon am See, in Brütten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schärer, Bernhard F., von Zürich und Biberstein, in Wetzikon ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.