Adelheid Schärer
residente a Matzingen, da Obersteckholz Mandati attuali: Gewerbehaus H GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adelheid Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adelheid Schärer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adelheid Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adelheid Schärer"
|
|
Adelheid Schärer
residente a Unterengstringen, da Zürich Mandati attuali: ROTUS GmbH Persone correlate: Roger Meier, René Kobler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adelheid Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adelheid Schärer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adelheid Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adelheid Schärer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adelheid Schärer
Persone con il nome Adelheid Schärer lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Trasporto di persone e merci su strada
Compravendita di immobili propri
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Adelheid Schärer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adelheid Schärer
Numero di pubblicazione: HR02-1005961117, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ROTUS GmbH, in Untersiggenthal, CHE-114.806.719, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2021, Publ. 1005370748).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Adelheid, von Zürich, in Unterengstringen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kobler, René, von Oberriet (SG), in Weiningen (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6903508, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pneuhaus Letten GmbH, in Zürich, CH-020.4.018.896-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 22, Publ. 4658366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Adelheid, von Horgen und Langnau im Emmental, in Regensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Heinz, von Horgen, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gewerbehaus H GmbH, in Matzingen, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften sowie Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.1996, S. 1108).
Statutenänderung:
27.10.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Hans Rudolf, von Obersteckholz, in Matzingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000...
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Adelheid, von Obersteckholz, in Matzingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.. (bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000..).