Patrick Stefan Schär
residente a Oberdiessbach, da Walterswil (BE) Mandati attuali: SKAN Group AG, LEM Surgical AG Persone correlate: Beat Emanuel Lüthi, Philipp Charles Basler, Burim Maraj e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Stefan Schär", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Stefan Schär"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Stefan Schär", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Stefan Schär"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrick Stefan Schär
Persone con il nome Patrick Stefan Schär lavorano in questi rami economici
Direzione aziendale e amministrazione
Fabbricazione di prodotti medicali
Direzione aziendale e amministrazione
Fabbricazione di prodotti medicali
Privato con il nome Patrick Stefan Schär
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Stefan Schär
Numero di pubblicazione: 6250208, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BV Partners AG, in Bern, CH-035.4.031.589-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2010, S. 4, Publ. 5904340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Patrick Stefan, von Walterswil BE, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3320036, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DKS Capital GmbH, Sitz Zug, CH-170.4.006.311-1.
Domizil:
c/o Marianne Zürcher, Zugerbergstrasse 21, 6300 Zug, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 27.03.2006.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der 'BV Partners GmbH', in Bern (CH-035.3.031.589-3). Die DKS Capital GmbH übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 15.12.2005 Aktiven von CHF 266'211.60 und Fremdkapital von CHF 100'000.00. Der Aktivenüberschuss beträgt CHF 166'211.60. Der einzige Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhält einen Stammanteil der neu gegründeten DKS Capital GmbH zum Nennwert von CHF 20'000.00.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen und Tätigung von Investitionen aller Art, insbesondere im Bereich von Venture Capital und Private Equity;
kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten und vermieten.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kusio, Daniel, Heimat Meinisberg, in Muri bei Bern, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 20'000;
Schär, Patrick Stefan, Heimat Walterswil BE, in Bern, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2810682, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BV Partners GmbH, in Bern, CH-035.4.031.589-3, Erbringen von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich von Venture Capital und Private Equity, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2003, S. 3, Publ. 1000284).
Statutenänderung:
17.02.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Sascha M., von Neuenburg und Sumiswald, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kusio, Daniel, von Meinisberg, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--];
Schär, Patrick Stefan, von Walterswil BE, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.