Heinrich Andreas Schaeppi
residente a Thalwil, da Glarus Süd e Oberrieden Mandati attuali: Maria Schaeppi Stiftung, SMP Immobilien AG e di più Persone correlate: Christoph Reto Caprez-Calonder, Felizia Montalta-Baumgartner, Hans-Peter Märchy-Michel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinrich Andreas Schaeppi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinrich Andreas Schaeppi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinrich Andreas Schaeppi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinrich Andreas Schaeppi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Heinrich Andreas Schaeppi
Persone con il nome Heinrich Andreas Schaeppi lavorano in questi rami economici
Esercizio delle biblioteche e musei
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altra attività edilizia
Facility Management
Esercizio delle biblioteche e musei
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altra attività edilizia
Facility Management
Privato con il nome Heinrich Andreas Schaeppi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Heinrich Andreas Schaeppi
Numero di pubblicazione: HR02-1004923028, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Maria Schaeppi Stiftung, in Malans, CHE-110.441.464, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4339421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheurer, Dr. Thomas Raoul, von Aarberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaeppi, Heinrich Andreas, von Oberrieden, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004616184, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SMP Immobilien AG, in Oberwil-Lieli, CHE-116.167.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4173459).
Statutenänderung:
10.04.2019.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
c/o Primus Property AG, Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaeppi, Heinrich Andreas, von Glarus Süd, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mitlödi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Menzi, Rolf, von Glarus Nord, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Filzbach].
Numero di pubblicazione: 2539471, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Schanamash AG, in Baar, CHE-273.944.300, c/o Peter Stadler Treuhand AG, Dorfstrasse 38, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2015.
Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Immobilienbereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
12'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung diverse Beteiligungen zum Preis von höchstens CHF 606'772.89 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 26.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schaeppi, Heinrich Andreas, genannt Heiner, von Oberrieden, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaeppi, Sonja Cäcilia, von Eschenbach SG, in Thalwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaeppi, Andrea Stefanie, von Oberrieden, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schaeppi, Nadia Victoria, von Oberrieden, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.