Daniel Savioz
residente a Saxon, da Saxon Mandati attuali: Daniel Savioz Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Savioz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Savioz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Savioz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Savioz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Savioz
Persone con il nome Daniel Savioz lavorano in questi rami economici
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Daniel Savioz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Savioz
Numero di pubblicazione: HR02-1006039608, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sogestion SA, à Lens, CHE-102.711.383, société anonyme (No. FOSC 87 du 06.05.2021, Publ. 1005172312).
Nouvelle raison sociale:
Sogestion SA en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Crans-Montana, Rue du Pas de l'Ours 5, 3963 Crans VS. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 08.05.2024.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bagnoud, Charles André, de Crans-Montana, à Chippis, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Savioz, Daniel, de Anniviers, à Crans-Montana, liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005926661, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
INVESTSOFT SA en liquidation, à Lens, CHE-108.731.757, société anonyme (No. FOSC 113 du 15.06.2021, Publ. 1005218065).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Emery, Daniel, de Lens, à Sion, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Savioz, Daniel, de Anniviers, à Crans-Montana, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005924075, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Kokatu SA, à Lens, CHE-102.104.272, société anonyme (No. FOSC 117 du 20.06.2023, Publ. 1005773373).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gillioz, Laurent, de Saint-Léonard, à Crans-Montana, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Savioz, Daniel, de Anniviers, à Crans-Montana, administrateur unique, avec signature individuelle.