Christian Savioz
residente a Orvin, da Anniviers Mandati attuali: Malabur Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Savioz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Savioz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Savioz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Savioz"
|
|
Christian Savioz
residente a Sion, da Ayent e Sion Mandati attuali: Valais SNOWSPORT FOUNDATION, I4UMENTORING CHRISTIAN SAVIOZ Persone correlate: Pierre-Marie Mathey, Nancy Favre Zeiser, Valentin König e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Savioz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Savioz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Savioz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Savioz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Savioz
Persone con il nome Christian Savioz lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Christian Savioz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Savioz
Numero di pubblicazione: HR02-1006104188, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CGF Réalisations Immobilières S.A., à Orvin, CHE-106.747.598, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2022, Publ. 1005587248).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savioz, Christian, de Anniviers, à Orvin, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005945736, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Hôtel des Masques SA, à Ayent, CHE-103.086.725, société anonyme (No. FOSC 238 du 07.12.2023, Publ. 1005904368).
Inscription ou modification de personne(s):
Lan, Xiao, ressortissante chinoise, à Nairobi (KE), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Schatzmann, Laurent Charles, de Windisch, à Villars-sur-Glâne, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Guojun, Qian, ressortissant kényan, à Nairobi (KE), administrateur, avec signature collective à deux;
Savioz, Christian Gérard, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR01-1005557998, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
SWISSLANA SA (SWISSLANA Ltd), à Ayent, CHE-351.408.465, Route de Botyre 34, 1966 Botyre (Ayent), société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.08.2022.
But:
La société a pour but l'acquisition, l'achat, la vente, la transformation, la location, la promotion, la construction, l'exploitation, la gestion, l'administration, l'exploitation hôtelière, la mise en valeur de biens immobiliers en lien avec l'hôtellerie, ainsi que la cession de tous droits attachés aux immeubles, et autres activités annexes en lien avec ce but autant sur le plan national qu'international à condition que ces opérations ne soient pas contraires à la LFAIE. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, exercer toute activité commerciale et financière ainsi que faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
10 actions nominatives de CHF 10'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Lan, Xiao, ressortissante chinoise, à Nairobi (KE), présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Schatzmann, Laurent , de Windisch, à Villars-sur-Glâne, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Savioz, Christian, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux;
FIDUCIAIRE GEFIMA SA (CHE-102.375.090), à Sion, organe de révision.