Pierre Sauthier
residente a Nidau, da Martigny Mandati attuali: Association des Petites Familles du Jura bernois Persone correlate: Liliane Gujer, Gérard Gagnebin, Myriam Droz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre Sauthier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre Sauthier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre Sauthier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre Sauthier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pierre Sauthier
Persone con il nome Pierre Sauthier lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Pierre Sauthier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pierre Sauthier
Numero di pubblicazione: HR02-1005973560, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Association des Petites Familles du Jura bernois, à Tramelan, CHE-107.199.860, association (No. FOSC 151 du 08.08.2023, Publ. 1005811764).
Nouvelle adresse:
c/o Gérard Gagnebin, Chemin des Dolaises 5, 2720 Tramelan.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Flückiger, Andreas, de Rüegsau, à Tramelan, président du comité, avec signature collective à deux;
Bassin, Michael, de Saules (BE), à Pontenet (Valbirse), membre du comité, avec signature collective à deux;
Wälchli, Francine, de Wynigen, à Biel/Bienne, membre du comité, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagnebin, Gérard, de Tramelan, à Tramelan, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du comité, avec signature collective à deux];
Gujer, Liliane, de Zürich, à Moutier, membre du comité, avec signature collective à deux;
Sauthier, Pierre, de Martigny, à Nidau, membre du comité, avec signature collective à deux;
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 2054445, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Vincent Schürch, à Vernayaz, CHE-114.879.581, entreprise individuelle (No. FOSC 100 du 27.05.2009, p. 25, Publ. 5038928).
Nouvelle raison de commerce:
Vincent Schürch en liquidation concordataire. Par décision du 24.02.2015 prononcée par le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice, le concordat par abandon d'actifs proposé par le titulaire en sursis concordataire a été homologué.
Inscription ou modification de personne(s):
Schürch, Vincent, de Rohrbach, à Vernayaz, titulaire, sans droit de signature [précédemment: titulaire avec signature individuelle];
Sauthier, Pierre-Cyril, de Vollèges, à Martigny, liquidateur.
Numero di pubblicazione: 1301145, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Farlay SA, à Martigny, CHE-112.045.033, société anonyme (No. FOSC 221 du 14.11.2011, Publ. 6414770).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sauthier, Pierre-Cyril, de Vollèges, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Darbellay, Célia, de Liddes, à Martigny, administratrice unique, avec signature individuelle.