Gerhard Saner
residente a Worben, da Beinwil (SO) Mandati attuali: Gerax AG Gstaad, Saner AG e di più Persone correlate: Benjamin Heinz Worbs, Pascale Saner Worbs, Gertrud Saner-Spengler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerhard Saner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerhard Saner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerhard Saner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerhard Saner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gerhard Saner
Persone con il nome Gerhard Saner lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Intermediari commerciali in vari settori
Compravendita di immobili propri
Intermediari commerciali in vari settori
Privato con il nome Gerhard Saner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gerhard Saner
Numero di pubblicazione: 2006355, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerax AG Gstaad, in Saanen, CHE-101.472.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciaire Jacques Morand & Cie. (CHE-107.443.132), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saner-Spengler, Gertrud, von Beinwil SO, in Worben, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Saner, Gerhard, von Beinwil SO, in Worben, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Saner Worbs, Pascale, von Beinwil SO und Tenero-Contra, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Ingrid, von Ebnat-Kappel, in Gstaad (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Worbs, Benjamin, von Tenero-Contra, in Gstaad (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-323.201.462), in Köniz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5240690, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blue Note Club AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.014.865-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2006, S. 4, Publ. 3309256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Itten, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucker, Romy, von Bowil, in Studen BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Studen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Saner, Gerhard, von Beinwil SO, in Worben, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4789900, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Saner Metallisation AG (Saner Métallisation SA) (Saner Metallization Ltd.), in Studen, CH-036.3.043.550-6, Hauptstrasse, 2557 Studen BE, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2008.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Oberflächen-Beschichtung von Uhrengläsern mittels Aufdampftechnik (Metallisation) und Bedruckung (Décalque/Siebdruck). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 08.12.2008 und Inventar per 01.07.2008 von der Saner AG, in Studen BE (CH-073.3.002.143-7), Aktiven von CHF 318'156.25 und Fremdkapital von CHF 88'059.29 zum Preis von CHF 0.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Saner, Gerhard, von Beinwil SO, in Worben, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stucker, Rosmarie, von Bowil, in Studen, mit Einzelprokura;
GSI Treuhand AG (CH-073.3.017.988-4), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.