Roland Salvisberg
residente a Aarwangen, da Bern Mandati attuali: GUSSIMPEX GmbH, Gussimpex Holding AG e di più Persone correlate: Hans Ulrich Wasem, Hans Ulrich Wasem, Hans Ulrich Wasem Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Salvisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Salvisberg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Salvisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Salvisberg"
|
|
Roland Salvisberg
residente a Dottikon, da Bern Mandati attuali: Eagle Eyes Protect GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Salvisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Salvisberg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Salvisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Salvisberg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Salvisberg
Persone con il nome Roland Salvisberg lavorano in questi rami economici
Intermediari commerciali in vari settori
Esercizio di una società partecipate
Altro commercio con prodotti diversi
Servizi di sicurezza con sistemi di allarme e di sorveglianza
Intermediari commerciali in vari settori
Esercizio di una società partecipate
Altro commercio con prodotti diversi
Servizi di sicurezza con sistemi di allarme e di sorveglianza
Privato con il nome Roland Salvisberg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Salvisberg
Numero di pubblicazione: HR02-1005113045, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gussimpex Holding AG, in Aarwangen, CHE-110.491.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429545).
Domizil neu:
c/o Roland Salvisberg, Wiesenstrasse 29, 4912 Aarwangen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Roland, von Bern, in Aarwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wasem, Hans Ulrich, von Schwarzenburg, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wahlern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005003900, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eagle Eyes Protect GmbH, in Wohlenschwil, CHE-324.914.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, S.0, Publ. 1526749).
Statutenänderung:
12.10.2020.
Sitz neu:
Dottikon.
Domizil neu:
Langelenstrasse 19, 5605 Dottikon.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Sicherheitstechnik, Gebäudetechnik, Elektrotechnik, IT-Services sowie aller damit zusammenhängenden Services;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Patente und Lizenzen erwerben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Roland, von Bern, in Dottikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wohlenschwil].
Numero di pubblicazione: 1455065, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eagle Eyes Protection & Investigation GmbH, in Mellingen, CHE-324.914.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1162361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Anna Luana, von Bern, in Wohlenschwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Roland, von Bern, in Wohlenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].