Bhavana Sahni
residente a Wettingen, da Wettingen Mandati attuali: Sahni Immobilien GmbH, Conteliga GmbH e di più Persone correlate: Sanjay Sahni Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bhavana Sahni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bhavana Sahni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bhavana Sahni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bhavana Sahni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bhavana Sahni
Persone con il nome Bhavana Sahni lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Fornitura di servizi informatici
Compravendita di immobili propri
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Bhavana Sahni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bhavana Sahni
Numero di pubblicazione: HR02-1005813981, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sahni GmbH, in Wettingen, CHE-112.668.955, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, S.0, Publ. 995119).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahni, Bhavana, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: indische Staatsangehörige].
Numero di pubblicazione: HR02-1005797068, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Conteliga GmbH, in Wettingen, CHE-114.293.286, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2013, S.0, Publ. 1001197).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahni, Bhavana, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: indische Staatsangehörige].
Numero di pubblicazione: 4275829, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sahni Immobilien GmbH, in Wettingen, CHE-195.978.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846885).
Statutenänderung:
18.05.2018. 01.06.2018.
Sitz neu:
Sarmenstorf.
Domizil neu:
Marktstrasse 2, 5614 Sarmenstorf.
Stammkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 18.05.2018 / 01.06.2018 wurde das Stammkapital von CHF 100'000.00 auf CHF 600'000.00 durch Ausgabe von 500 Stammanteile zu CHF 1'000.00 erhöht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahni, Bhavana, indische Staatsangehörige, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sahni, Sanjay, deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 480 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].