Hasan Sahin
residente a Hohenems, da Austria Mandati attuali: Sahin Fenstertechnik Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hasan Sahin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hasan Sahin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hasan Sahin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hasan Sahin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hasan Sahin
Persone con il nome Hasan Sahin lavorano in questi rami economici
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Hasan Sahin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hasan Sahin
Numero di pubblicazione: HR01-1005836813, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pizzeria Ruswil Sahin, in Ruswil, CHE-491.374.985, Hellbühlerstrasse 38, 6017 Ruswil, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Gastgewerbebetrieb. Restaurant.
Eingetragene Personen:
Sahin, Hasan Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Fraubrunnen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005589230, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Medical Project Group AG, in Steinhausen, CHE-112.936.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449990).
Statutenänderung:
03.10.2022.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
c/o Edoardo Köppel, Chamerstrasse 39, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleitungen im Bereich der Unternehmensberatung sowie im Medizinalbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte fur verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin, Hasan, deutscher Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Durmaz, Berrin, türkische Staatsangehörige, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtenberg, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005461241, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zügelmann Umzug GmbH, in Dietikon, CHE-365.550.537, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin, Hasan, türkischer Staatsangehöriger, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imece, Cetin, türkischer Staatsangehöriger, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.