André Sager
residente a Oberentfelden, da Menziken Mandati attuali: UBS Business Solutions AG, UBS AG e di più Persone correlate: Patricia Gavillet, Gerd Rolf Hahn, Gilbert Kesselring e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Sager", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Sager"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Sager", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Sager"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Sager
Persone con il nome André Sager lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome André Sager
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Sager
Numero di pubblicazione: HR02-1005563826, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Messwerk GmbH, in Bassersdorf, CHE-435.385.381, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, S.0, Publ. 2104161).
Firma neu:
Messwerk GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Andreas, von Zürich, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005557209, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GAPTECH GmbH, in Opfikon, CHE-285.523.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005308987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Occhiuzzo, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Bettwiesen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Andreas Urs, von Zürich, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005308987, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GAPTECH GmbH, in Opfikon, CHE-285.523.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büeler, Philipp, von Steinen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Andreas Urs, von Zürich, in Bassersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Occhiuzzo, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Bettwiesen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wetzikon (ZH)].