Marco Sabato
residente a Biel/Bienne, da Thun Mandati attuali: Sabato Lasertec AG, Sabato Microtec AG Persone correlate: Mike Sabato, Carlos Arnaldo Boldini, Ronald Holtz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Sabato", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Sabato"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Sabato", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Sabato"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Sabato
Persone con il nome Marco Sabato lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di utensileria, oggetti di coltelleria e serrature
Officina del fabbro, fucina e bottega
Fabbricazione di utensileria, oggetti di coltelleria e serrature
Officina del fabbro, fucina e bottega
Privato con il nome Marco Sabato
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Sabato
Numero di pubblicazione: HR03-1006041204, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Watch Parts Biel-Nidau GmbH, in Biel/Bienne, CHE-113.732.716, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3995395).
Statutenänderung:
22.05.2024. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Sabato Microtec AG, in Biel/Bienne (CHE-327.875.240), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sabato, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 306 Stammanteilen zu je CHF 10.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sabato-Straubhaar, Angelina, von Thun, in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 294 Stammanteilen zu je CHF 10.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sabato, Marco, von Thun, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 420 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Sabato, Mike, von Thun, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 980 Stammanteilen zu je CHF 10.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005605390, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Diamond Tools AG, in Nidau, CHE-328.384.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140673).
Statutenänderung:
12.10.2022.
Firma neu:
Sabato Lasertec AG.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
David-Moning-Strasse 8, 2504 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Herstellung von Waren aller Art. Dies umfasst vor allem Erstellung und Veräusserung von Schmuck, sowie sonstige Accessoirs und die Veredelung von Produkten. Der Zweck umfasst alle Arbeitsprozesse, welche der Produktion von Bauteilen im Sektor der Feinwerke- und Mikrotechnik, angehören. Dies umfasst die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf der Teile. Weiter umfasst der Zweck die Anwendung von Lasertechnologien aller Art. Zudem kann die Gesellschaft Patente, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Des Weiteren kann sie Geschäfte oder Verträge abschliessen, welche geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder welche damit zusammenhängen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boldini, Carlos Arnaldo, von Mendrisio, in Meinisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boscaini, Robin, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Busswil BE (Lyss), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sabato, Mike, von Thun, in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sabato, Marco, von Thun, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freiherr von Wolff, Stephan, genannt von Wolff, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Yves Martial, von Malters, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holtz, Ronald, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lendner, Florian Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Lalling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Julien, von Sumiswald, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005140673, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Diamond Tools AG, in Nidau, CHE-328.384.967, Ipsachstrasse 10, 2560 Nidau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Herstellung und Veredelung von Bauteilen im Sektor der Feinwerke- und Mikrotechnik, von Schmuck und sonstigen Accessoires sowie den Handel mit Waren aller Art. Zudem kann die Gesellschaft Patente, Urheberrecht, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Des Weiteren kann sie Geschäfte oder Verträge abschliessen, welche geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder welche damit zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Boldini, Carlos Arnaldo, von Mendrisio, in Meinisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boscaini, Robin, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Busswil BE (Lyss), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Stefan, von Basel und Oberkulm, in Pieterlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sabato, Marco, von Thun, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sabato, Mike, von Thun, in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien.