Markus Rusch
residente a Schwende, da Appenzell Mandati attuali: Appenzeller Druckerei AG Persone correlate: Michael Peter Büchler, Antonia Maria Fässler, Stefan Emil Dörig-Dünner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Rusch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Rusch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Rusch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Rusch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Rusch
Persone con il nome Markus Rusch lavorano in questi rami economici
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Privato con il nome Markus Rusch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Rusch
Numero di pubblicazione: HR02-1005831971, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Appenzeller Druckerei AG, in Herisau, CHE-102.635.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Hans, von Appenzell, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Antonia, von Appenzell, in Appenzell, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates];
Dörig, Stefan Emil, von Appenzell, in Schwende-Rüte, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rusch, Markus, von Appenzell, in Schwende-Rüte, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005732614, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RKL Emch+Berger Ingenieurbüro AG, in Thal, CHE-106.097.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusch, Markus, von Appenzell, in Lüchingen (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Bern), Revisionsstelle [bisher: T + R AG (CH-035.3.002.144-2)];
Ehrbar, Ralph, von Urnäsch, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Denis, von Bütschwil-Ganterschwil, in Gähwil (Kirchberg (SG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Markus, von Pfäfers, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lazarevic, Branislav, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schorat, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Widnau), mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: HR02-1005307143, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterswohn- und Pflegeheim Magda, in Hilterfingen, CHE-101.702.660, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160667).
Urkundenänderung:
26.07.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusch, Markus, von Appenzell, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fankhauser, Rolf, von Trub, in Hünibach (Hilterfingen), Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiryazova-Schindler, Désirée Jeanine, von Röthenbach im Emmental, in Hilterfingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winkelmann, Daniel, von Wileroltigen, in Hünibach (Hilterfingen), Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.