Christine Rupp
residente a Fiesch, da Pfäfers Mandati attuali: Berghotel Derby, Rupp & Co. Persone correlate: Egbert Riko Caverlé, Michèle Rupp-Tuurenhout Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Rupp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Rupp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Rupp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Rupp"
|
|
Christine Rupp
residente a Gränichen, da Seon Mandati attuali: Pemag Treuhand AG, Automobile Rupp AG Persone correlate: Reto Baumann, Othmar Grüter, Florian Hüsler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Rupp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Rupp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Rupp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Rupp"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christine Rupp
Persone con il nome Christine Rupp lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Servizi fiduciari
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Servizi fiduciari
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Christine Rupp
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christine Rupp
Numero di pubblicazione: 2562521, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Berghotel Derby, Rupp & Co., in Fiesch, CHE-312.394.606, Umfahrungsstrasse 2, 3984 Fiesch, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.12.2015.
Zweck:
Hotel-Restaurant;
Betrieb einer Broccanterie und Kunstgalerie.
Eingetragene Personen:
Rupp-Tuurenhout, Michèle, von Pfäfers, in Fiesch, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Rupp, Christine, von Pfäfers, in Fiesch, mit Einzelunterschrift;
Caverlé, Egbert Riko, niederländischer Staatsangehöriger, in Fiesch, Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1865343, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Berghotel Derby, van den Dool & Caverlé, in Fiesch, CHE-114.579.357, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6871030).
Firma neu:
Berghotel Derby, Caverlé & Co..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van den Dool, Margaretha Sophia Adriana, niederländische Staatsangehörige, in Fiesch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupp-Tuurenhout, Michèle, von Pfäfers, in Pfäfers, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Rupp, Christine, von Pfäfers, in Pfäfers, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1424099, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Altersbetreuung Hindelbank, in Hindelbank, CHE-112.363.208, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, Publ. 6639228).
Name neu:
Stiftung Altersbetreuung Hindelbank in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 13.02.2014 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Otto, von Feuerthalen, in Hindelbank, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Dr. Martin, von Bäriswil, in Hindelbank, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Christine, von Haut-Vully, in Hindelbank, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürig, Kurt, von Krauchthal, in Hindelbank, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Bruno, von Sumiswald, in Hindelbank, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BRT Treuhand AG (CHE-108.609.033), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: BRT Treuhand AG (CH-053.3.005.161-6)].