Martin Philip Rupf
residente a Ramsen, da Flums Mandati attuali: Fam. Rupf AG, Genossenschaft der MIGROS PARTNER Persone correlate: Ramiz Orani, Sebastian Josef Cina, Philippe Charrière Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Philip Rupf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Philip Rupf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Philip Rupf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Philip Rupf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Philip Rupf
Persone con il nome Martin Philip Rupf lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di carburanti (stazioni di servizio)
Associazioni e federazioni
Commercio al dettaglio di carburanti (stazioni di servizio)
Associazioni e federazioni
Privato con il nome Martin Philip Rupf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Philip Rupf
Numero di pubblicazione: HR02-1005029201, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Fam. Rupf AG, in Ramsen, CHE-107.135.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3437381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupf, Livia Jolanda, von Flums, in Mattwil (Birwinken), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Martin Philip, von Flums, in Ramsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004789303, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Genossenschaft der MIGROS PARTNER, in Galgenen, CHE-103.868.024, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grichting, Ulrich, von Leukerbad, in Mühlebach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ospelt, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Charrière, Philippe, von Estavayer, in Buttisholz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Martin, von Flums, in Ramsen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Thomas, von Wolfenschiessen, in Emmetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3437381, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Fam. Rupf AG, in Stein am Rhein, CHE-107.135.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2000).
Statutenänderung:
28.03.2017.
Sitz neu:
Ramsen.
Domizil neu:
Petersburg 416, 8262 Ramsen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen eines Detailhandelsgeschäftes, einer Vinothek und eines Kiosks sowie Handel mit Waren aller Art und Dienstleistungen in diesem Bereich. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupf, Urs, von Flums, in Ramsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Martin Philip, von Flums, in Ramsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Livia Jolanda, von Flums, in Mattwil (Birwinken), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.