Daniel Andreas Ruoss
residente a Schübelbach, da Schübelbach Mandati attuali: Ruoss AV Montage GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Andreas Ruoss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Andreas Ruoss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Andreas Ruoss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Andreas Ruoss"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Andreas Ruoss
Persone con il nome Daniel Andreas Ruoss lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Daniel Andreas Ruoss
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Andreas Ruoss
Numero di pubblicazione: HR01-1004463012, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Ruoss AV Montage GmbH, in Tuggen, CHE-156.288.411, Buchbergstrasse 19, 8856 Tuggen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.09.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Montagen von AV Anlagen, Event- und Messebau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruoss, Daniel Andreas, von Schübelbach, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3221199, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Robert Ruoss & Co. AG, in Schübelbach, CHE-102.521.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605807).
Statutenänderung:
05.12.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Vorhängen, Heimtextilien, Bettwaren, Orient- und Spannteppichen;
Bettwäschefabrikation und Konfektionen von Vorhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 05.12.2016 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 200'000.00, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Daniel, von Schübelbach, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3144355, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Regionales Ausbildungszentrum Au, in Wädenswil, CHE-104.784.648, Verein (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2013551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruoss, Daniel, von Schübelbach, in Schübelbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weingart, Alex, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.