Christian Rufer
residente a Buchs, da Münchenbuchsee Mandati attuali: RC Klimatechnik AG, Invimo Immobilien AG e di più Persone correlate: Marlise Franziska Mettler-Villiger, Roger Mettler, Martina Rufer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Rufer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Rufer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Rufer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Rufer"
|
|
Christian Rufer
residente a Messen, da Lyss Mandati attuali: Grünes Zentrum, Personalvorsorgestiftung der Bigler AG Fleischwaren Persone correlate: Christian Muralt, Sonja Brönnimann, Hans Jörg Rüegsegger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Rufer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Rufer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Rufer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Rufer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Rufer
Persone con il nome Christian Rufer lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Esercizio di una casse pensioni
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Christian Rufer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Rufer
Numero di pubblicazione: HR02-1006013493, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ESTA Swiss AG, in Buchs (AG), CHE-353.533.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, S.0, Publ. 1616917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufer, Christian, von Münchenbuchsee, in Buchs AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rufer, Martina, von Münchenbuchsee, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Nicolas, von Nesslau, in Diessenhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Acklin, Hans Peter, von Herznach-Ueken, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hochuli, Martin, von Reitnau, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005948365, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Bigler AG Fleischwaren, in Büren an der Aare, CHE-109.792.419, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005903551).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufer, Christian, von Lyss, in Messen (Rapperswil (BE)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Busswil BE (Lyss)];
Oester, Nicole, von Frutigen, in Thun, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005720695, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RC Klimatechnik GmbH, in Buchs (AG), CHE-104.834.128, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1719303).
Statutenänderung:
21.03.2023. 21.03.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 1'683'115.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 126'606.51 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
RC Klimatechnik AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit luft- und wärmetechnischen Geräten, inklusive Abwicklung von Import- und Exportgeschäften, sowie die Ausübung aller damit zusammenhängenden Arbeiten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten, verkaufen und belasten. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Die Gesellschaft wandelt bei der Kapitalerhöhung vom 21.03.2023 frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 um, wofür 80 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Climo-Invest AG (CHE-314.444.304), in Buchs AG, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufer, Christian, von Münchenbuchsee, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].