David René Rüegsegger
residente a Bern, da Röthenbach im Emmental Mandati attuali: SMGV Region Bern Job Genossenschaft, Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband, Region Bern Genossenschaft e di più Persone correlate: Simon Jörin, Antonio Astore, Maurizio Dello Russo e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David René Rüegsegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David René Rüegsegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David René Rüegsegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David René Rüegsegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David René Rüegsegger
Persone con il nome David René Rüegsegger lavorano in questi rami economici
Intermediazione lavoratori temporanei
Associazioni e federazioni
Altra attività edilizia
Intermediazione lavoratori temporanei
Associazioni e federazioni
Altra attività edilizia
Privato con il nome David René Rüegsegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David René Rüegsegger
Numero di pubblicazione: HR02-1006115955, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband, Region Bern Genossenschaft, in Bern, CHE-102.464.635, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Raphael, von Gommiswald, in Gwatt (Thun), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Mattia, Tiziano, italienischer Staatsangehöriger, in Rubigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Astore, Antonio, genannt Toni, italienischer Staatsangehöriger, in Ittigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dello Russo, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegsegger, David René, von Röthenbach im Emmental, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006115957, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SMGV Region Bern Job Genossenschaft, in Bern, CHE-259.799.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3322423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebi, Hans-Peter, von Seftigen, in Seftigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Mattia, Tiziano, italienischer Staatsangehöriger, in Rubigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Roland, von Lützelflüh, in Worb, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buffolino, Marco, von Wohlen bei Bern, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Astore, Antonio, genannt Toni, italienischer Staatsangehöriger, in Ittigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dello Russo, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörin, Simon, von Waldenburg, in Wabern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegsegger, David René, von Röthenbach im Emmental, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Michael, von Trub, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4517272, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rüegsegger & Söhne GmbH, in Bern, CH-035.4.033.163-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2004, S. 3, Publ. 2298308).
Statutenänderung:
21.04.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maler-, Gipser- und Schreinerarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 21.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegsegger, David René, von Röthenbach im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Rüegsegger, Kurt, von Röthenbach im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--];
Rüegsegger, Marc Beat, von Röthenbach im Emmental, in Gysenstein (Konolfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--].