Markus Rüeger
residente a Riniken, da Wilchingen Mandati attuali: Gebr. Rüeger GmbH Persone correlate: Felix Rüeger, Peter Rüeger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Rüeger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Rüeger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Rüeger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Rüeger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Rüeger
Persone con il nome Markus Rüeger lavorano in questi rami economici
Coltivazione di bosco
Coltivazione di bosco
Privato con il nome Markus Rüeger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Rüeger
Numero di pubblicazione: 2952345, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Kulturhaus Rössli Stäfa, in Stäfa, CHE-102.254.635, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705474). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 14.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Friederich, Urs, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüeger, Markus, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Jannis, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trütsch, Dominik, von Schwyz, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2056249, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Gebr. Rüeger GmbH, bisher in Riniken, CHE-110.136.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, Publ. 6140964).
Gründungsstatuten:
04.07.2003.
Statutenänderung:
17.03.2015.
Sitz neu:
Wilchingen.
Domizil neu:
Niederwiesenstrasse 14, 8217 Wilchingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Holzbauunternehmung sowie die Vermietung von Baugeräten. Ausserdem bezweckt sie Dienst- und Sachleistungen im Bereich rund um das Gehölz, insbesondere Gartenholzerei, Spezialfällarbeiten, Böschungs- und Grünflächenpflege, Abführen von Grünmaterial sowie den Transport von Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung ein Traktor gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.07.2003, zum Preis von CHF 16'253.15, wovon CHF 16'253.15 auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüeger, Peter, von Wilchingen, in Wilchingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Rüeger, Felix, von Wilchingen, in Wilchingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Rüeger, Markus, von Wilchingen, in Riniken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numero di pubblicazione: 6705474, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Kulturhaus Rössli Stäfa, in Stäfa, CH-020.5.900.772-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2009, S. 22, Publ. 5312118).
Statutenänderung:
27.06.2006.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 300.-- zu übernehmen.].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 14.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Disler, Walter, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linthorst, Maarten, von Winterthur und niederländischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Späth, Michael Markus, von Rapperswil SG und Ernetschwil, in Rapperswil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuberger, Georg Thomas, von Wuppenau, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borsoi AG Steuern Buchhaltung Revision (CH-020.3.000.010-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamert, Martin, von Tuggen, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Urs, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Markus, von Richterswil, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüeger, Markus, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.