Natalie Rüedi
residente a Rothenburg, da Hasle (LU) Mandati attuali: OPES Holding AG, OPES AG e di più Persone correlate: Othmar Aregger, Andreas Kurt Ruch, Peter Liembd e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Natalie Rüedi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Natalie Rüedi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Natalie Rüedi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Natalie Rüedi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Natalie Rüedi
Persone con il nome Natalie Rüedi lavorano in questi rami economici
Direzione aziendale e amministrazione
Servizi fiduciari
Esercizio di una società partecipate
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio di una casse pensioni
Produzione di commestibili
Direzione aziendale e amministrazione
Servizi fiduciari
Esercizio di una società partecipate
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio di una casse pensioni
Produzione di commestibili
Privato con il nome Natalie Rüedi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Natalie Rüedi
Numero di pubblicazione: 2145761, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Emmi-Vorsorgestiftung, in Luzern, CHE-109.777.006, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1762613).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüedi, Natalie, von Hasle LU, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: 1513437, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Emmi Schweiz AG, in Luzern, CHE-105.887.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1424739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Josef, von Beromünster, in Ballwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Beromünster und Neudorf];
Egger, Fabian, von Kerns, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Lars, von Glarus, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Natalie, von Hasle LU, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Stadelmann, Walter, von Buchrain und Escholzmatt-Marbach, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Escholzmatt];
KPMG AG (CHE-253.502.577)[CH-100.9.015.012-9], in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1260361, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, S. 12, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'496 vom 16.12.2013.Emmi Management AG, in Luzern, CHE-343.535.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1246371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedener, Urs, von Untereggen, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Riederer, Urs];
Rüedi, Natalie, von Hasle LU, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Luzern].