Julien Rouvinez
residente a Venthône, da Anniviers Mandati attuali: Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, succursale de Sion e di più Persone correlate: Vincent Sébastien Jäggi, Nicolas Pierre Alexandre Gillard, Frédéric Rochat e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Julien Rouvinez", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Julien Rouvinez"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Julien Rouvinez", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Julien Rouvinez"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Julien Rouvinez
Persone con il nome Julien Rouvinez lavorano in questi rami economici
Officio di notare e avvocato
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio di una società partecipate
Trasporto aereo di persone e merci
Commercio di prodotti alimentari
Viticolo
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Officio di notare e avvocato
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio di una società partecipate
Trasporto aereo di persone e merci
Commercio di prodotti alimentari
Viticolo
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Julien Rouvinez
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Julien Rouvinez
Numero di pubblicazione: HR02-1005298555, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Shisha Assets SA, à Sion, CHE-114.281.219, société anonyme (No. FOSC 105 du 03.06.2021, Publ. 1005205998).
Nouvelle raison sociale:
Shisha Assets SA en liquidation.
Autres adresses:
c/o Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, Rue du Scex 4, 1950 Sion (adresse de liquidation). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 30.08.2021.
Inscription ou modification de personne(s):
Me Rouvinez, Julien, de Anniviers, à Noble-Contrée, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005298548, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
db Consultants SA, à Sion, CHE-319.179.109, société anonyme (No. FOSC 105 du 03.06.2021, Publ. 1005205990).
Nouvelle raison sociale:
db Consultants SA en liquidation.
Autres adresses:
c/o Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, Rue du Scex 4, 1950 Sion (adresse de liquidation). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 30.08.2021.
Inscription ou modification de personne(s):
Me Rouvinez, Julien, de Anniviers, à Noble-Contrée, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1004870540, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, succursale de Sion, à Sion, CHE-313.236.364, Rue du Scex 4, 1951 Sion, succursale suisse (Nouvelle inscription).
Numéro d'identification du siège principal:
CHE-252.062.966.
Raison de commerce du siège principal:
Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA (Kellerhals Carrard Lausanne/Sion AG) (Kellerhals Carrard Lausanne/Sion Ltd).
Nature juridique du siège principal:
Société anonyme.
Siège principal:
Lausanne.
Personne(s) inscrite(s):
Rouvinez, Julien, de Anniviers, à Venthône, directeur, avec signature individuelle limitée à la succursale.