Roland Josef Rossmaier
residente a Ennenda, da Deutschland e Zug Mandati attuali: Atelier Lando Rossmaier AG Persone correlate: Elodie Rossmaier Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Josef Rossmaier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Josef Rossmaier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Josef Rossmaier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Josef Rossmaier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Josef Rossmaier
Persone con il nome Roland Josef Rossmaier lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Roland Josef Rossmaier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Josef Rossmaier
Numero di pubblicazione: HR02-1005349784, Ufficio del registro di commercio Glarona
Glarner Kunstverein, in Glarus, CHE-106.331.631, Verein (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873434).
Statutenänderung:
27.04.2006. 12.08.2020. 16.06.2021.
Zweck neu:
Der Glarner Kunstverein fördert den Kunstsinn mit Kunstausstellungen und weiteren Kunstvermittlungsangeboten. Der Glarner Kunstverein betreibt das Kunsthaus Glarus. Der Glarner Kunstverein betreut und erweitert seine eigene Sammlung und kann weitere Sammlungen aufnehmen. Der Glarner Kunstverein betrachtet es als seine Aufgabe, das für den Kanton Glarus bedeutende Erbe an bildender Kunst zu pflegen. Der Glarner Kunstverein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und keine Selbsthilfezwecke.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet einzig dessen Vermögen;
die persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.]. [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Austretende Mitglieder haben nach der Abmeldung noch den Mitgliederbeitrag für das laufende Jahr zu leisten.].
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Beiträge der öffentlichen Hand, Sponsoren- und Unterstützungsbeiträge, Ertrag des Vermögens sowie diverse Erträge. [bisher: Der Mitgliederbeitrag wird jeweils durch die Hauptversammlung festgesetzt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossmaier, Roland Josef, genannt Lando, von Zug, in Ennenda (Glarus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welter, Judith, von Hauptwil-Gottshaus, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Bernhard Ernst, von Signau, in Brugg AG (Brugg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meli Sbriz, Bernadette Rosa, von Mels, in Glarus, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spielmann, Nadine Julia, von Bois-d'Amont, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ohnemus, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Glarus, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004843266, Ufficio del registro di commercio Glarona
Lando Rossmaier Architekten AG, in Glarus, CHE-179.950.907, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, S.0, Publ. 1625727).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossmaier, Roland Josef, von Zug, in Ennenda (Glarus), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rossmaier, Elodie, von Zug, in Ennenda (Glarus), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004484746, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Glarner Kunstverein, in Glarus, CHE-106.331.631, Verein (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1809789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschmann, Thomas, von Horgen, in Glarus, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Peter, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käser, Ingrid, von Dürrenroth, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luchsinger, Heidi, von Schwanden GL (Glarus Süd), in Ennenda (Glarus), Mitglied, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Nadia, von Mühlethurnen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Wiederkehr, Susanne Elisabeth, von Glarus Nord, in Ziegelbrücke (Glarus Nord), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Tina Manuela, von Glarus, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kälin, Werner Stefan, von Einsiedeln, in Ennenda (Glarus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rossmaier, Roland Josef, genannt Lando, von Zug, in Ennenda (Glarus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaumann, Alfred, genannt Fred, von Glarus, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Orthwein, Silvia, von Münchwilen (AG), in Amden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].