Luigi Rossi
residente a Nova Milanese, da Italia Mandati attuali: Bernex Bimetall AG Persone correlate: Fabrizio Spreafico, Vittorio Clemente Buzzoni, Isabelle Meier e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Rossi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Rossi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Rossi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Rossi"
|
|
Luigi Rossi
residente a Muzzano, da Italia Mandati attuali: GFL SA Persone correlate: Guido Franco Alberto Bonadonna, Antonella Belloni Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Rossi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Rossi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Rossi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Rossi"
|
|
Luigi Rossi
residente a Lavena Ponte Tresa (IT), da Italia Mandati attuali: DMR Elite Sagl Persone correlate: Giuseppe Grimaldi, Davide Masera, Claudio Pasquali Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Rossi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Rossi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Rossi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Rossi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luigi Rossi
Persone con il nome Luigi Rossi lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di altre macchine
Altro commercio con prodotti diversi
Bonifica dei terreni
Fabbricazione di altre macchine
Altro commercio con prodotti diversi
Bonifica dei terreni
Privato con il nome Luigi Rossi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luigi Rossi
Numero di pubblicazione: HR02-1004979746, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bernex Bimetall AG, in Olten, CHE-110.271.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3513217).
Statutenänderung:
10.09.2020.
Sitz neu:
Trimbach.
Domizil neu:
Winznauerstrasse 101, 4632 Trimbach.
Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 17.10.2003 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der "Xaloy AG" (neu: "IonBond AG Olten"), in Olten, nämlich das Geschäftsfeld "Zylinder- und Schneckenproduktion", gemäss Übernahmebilanz per 30.09.2003 und Vertrag vom 15./17.10.2003, wonach die übernommenen Aktiven CHF 6'297'223.-- und die übernommenen Passiven CHF 1'743'533.-- betragen, zum Preis von CHF 4'553'690.--.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Nova Milanese (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Milano (IT)];
Buzzoni, Vittorino Clemente, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Barzio (IT)].
Numero di pubblicazione: 2210600, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bernex Bimetall AG, in Olten, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Oberflächentechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 09.12.2003, S. 9, Publ. 2020138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchetti, Marco, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schedler, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Bruno, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Peter, von Grossdietwil, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Buzzoni, Vittorino Clemente, italienischer Staatsangehöriger, in Barzio (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.