Gian Rossetti
residente a Solothurn, da Solothurn Mandati attuali: Starfruit GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gian Rossetti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gian Rossetti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gian Rossetti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gian Rossetti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gian Rossetti
Persone con il nome Gian Rossetti lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Gian Rossetti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gian Rossetti
Numero di pubblicazione: HR02-1006116195, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Dübi-Müller-Stiftung, in Solothurn, CHE-112.003.224, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2023, Publ. 1005886498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Powell, Margrit, von Solothurn, in Leckhampton Hill (UK), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossetti, Gian Pasqual, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005210747, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MERETT Architektur GmbH, in Zürich, CHE-152.389.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047332).
Statutenänderung:
18.05.2021.
Domizil neu:
Gartenhofstrasse 15, 8004 Zürich.
Stammkapital neu:
CHF 24'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dominique, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Reble, Johann, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rossetti, Gianfranco, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005047332, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dominique Meier Architektur GmbH, in Zürich, CHE-152.389.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2018, Publ. 4180941).
Statutenänderung:
01.12.2020.
Firma neu:
MERETT Architektur GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros mit Schwerpunkt Architektur, Städtebau, Freiraumgestaltung, Immobilienentwicklung und Objektdesign. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dominique, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Reble, Johann, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rossetti, Gianfranco, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.