Gérard Rosenberger
residente a Hommert, da Francia Mandati attuali: XANATUM FINANCE AG Persone correlate: Christian Carl Moesch, Bruno Andreas Leibundgut, Martin Michaeli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gérard Rosenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gérard Rosenberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gérard Rosenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gérard Rosenberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gérard Rosenberger
Persone con il nome Gérard Rosenberger lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Gérard Rosenberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gérard Rosenberger
Numero di pubblicazione: 3433045, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
XANATUM FINANCE AG(XANATUM FINANCE SA), in Ettingen, CHE-319.313.187, Brühlmattweg 5, 4107 Ettingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2017.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Aktienkapital:
CHF 428'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 428'000'000.00.
Aktien:
42'800 Namenaktien zu CHF 10'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Die XANATUM INVESTISSEMENTS S.A., eine nach dem Recht von Luxemburg inkorporierte und daselbst beim Registre de Commerce et des Sociétés unter der Nummer B 164186 registrierte Société anonyme mit Sitz in Luxembourg (LU), hat mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24.03.2017 unter Abänderung ihrer Firma in XANATUM FINANCE AG (XANATUM FINANCE SA) gemäss den Bestimmungen des IPRG ihren Sitz ohne Liquidation in die Schweiz verlegt.
Eingetragene Personen:
Michaeli, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Küpfer, Hans, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Bruno, von Affoltern im Emmental, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosenberger, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Hommert (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BANDO TREUHAND AG (CHE-109.402.055), in Ettingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4566106, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
XANATUM FINANCE S.A., Luxembourg, Zweigniederlassung Oberwil, in Oberwil BL, CH-280.9.010.430-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2007, S. 5, Publ. 3768070).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (LU).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
B 92340.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.] [gestrichen: Statuten Erste: 04.03.2003] [gestrichen: Statuten Letzte: 30.09.2004].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben (Revisionsstelle) aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Bantzenheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
H.R.T. Revision, in Luxembourg (LU), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenberger, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Hommert (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.