Benjamin Rohner
residente a Winterthur, da Oberegg Mandati attuali: bento engineering GmbH Persone correlate: Thomas Schiess Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Benjamin Rohner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Benjamin Rohner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Benjamin Rohner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Benjamin Rohner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Benjamin Rohner
Persone con il nome Benjamin Rohner lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Benjamin Rohner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Benjamin Rohner
Numero di pubblicazione: HR01-1005836350, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
bento engineering GmbH, in Frauenfeld, CHE-149.340.147, Zürcherstrasse 34, 8500 Frauenfeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung sämtlicher Tätigkeiten im Bereich von elektronischen sowie elektrischen Steuerungen und Managementsystemen aller Art, insbesondere alle damit in Verbindung stehenden Arbeiten wie Beratung, Projektierung, Realisierung und Wartung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schiess, Thomas, von Herisau, in Schindellegi (Feusisberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rohner, Benjamin, von Oberegg, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6073320, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gfeller AG Bauunternehmung, in Baden, CH-400.3.001.279-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 2, Publ. 5565922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Benjamin, von Reute AR, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caminada, Ida, von Cumbel und Vrin, in Oberlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5565924, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gfeller AG Bauunternehmung, in Untersiggenthal, CH-400.9.019.785-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2005, S. 1, Publ. 3129528).
mit Hauptsitz in:
Baden.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-400.3.001.279-1.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 30.07.1974].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Benjamin, von Reute AR, in Fislisbach, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Brigitte, von Worb, in Wettingen, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.