Heinz Rogenmoser
residente a Merenschwand, da Oberägeri Mandati attuali: Pneuhaus Rogenmoser GmbH Persone correlate: Antoinette Rogenmoser-Hediger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinz Rogenmoser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinz Rogenmoser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinz Rogenmoser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinz Rogenmoser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Heinz Rogenmoser
Persone con il nome Heinz Rogenmoser lavorano in questi rami economici
Commercio di accessori per automobili
Commercio di accessori per automobili
Privato con il nome Heinz Rogenmoser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Rogenmoser
Numero di pubblicazione: HR02-1005262333, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rogenmoser Transporte AG, in Bülach, CHE-106.942.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogenmoser, Heinz, von Oberägeri, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rogenmoser, Peter, von Oberägeri, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rogenmoser, René, von Oberägeri, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, René, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sommerhalder, Rico, von Gontenschwil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004996245, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rogenmoser Transporte AG, in Bülach, CHE-106.942.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2002, S.20, Publ. 765988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogenmoser, Heinz, von Oberägeri, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bachenbülach];
Rogenmoser, René, von Oberägeri, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bachenbülach];
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG].
Numero di pubblicazione: 6607552, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Autowasch Rogenmoser GmbH, in Auw, CH-400.4.019.061-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 1, Publ. 5175230).
Firma neu:
Autowasch Rogenmoser GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.03.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogenmoser, Heinz, von Oberägeri, in Merenschwand, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].