Michael Riess
residente a Schaffhausen, da Germania Mandati attuali: T.O.C (Schweiz) AG, Daimler Truck Schweiz AG e di più Persone correlate: Reto Gasser, Marvin Abendroth, Dominik Kastner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Riess", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Riess"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Riess", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Riess"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Riess
Persone con il nome Michael Riess lavorano in questi rami economici
Commercio di automobili
Commercio di automobili
Privato con il nome Michael Riess
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Riess
Numero di pubblicazione: HR02-1005300845, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
T.O.C (Schweiz) AG, in Schlieren, CHE-105.216.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfer, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riess, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flunkert, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005292304, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 35859 vom 17.08.2021 EvoBus (Schweiz) AG, in Winterthur, CHE-101.959.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274372).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riess, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005291387, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG, in Schlieren, CHE-130.829.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Reto, von Nunningen, in Fislisbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riess, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.