Christoph Rieder
residente a Lommiswil, da St. Stephan Mandati attuali: RRN Technology GmbH Persone correlate: Oliver Rolli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Rieder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Rieder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Rieder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Rieder"
|
|
Christoph Rieder
residente a Wiler (Lötschen), da Wiler (Lötschen) Mandati attuali: CR Holz & Stein Bau-GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Rieder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Rieder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Rieder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Rieder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Rieder
Persone con il nome Christoph Rieder lavorano in questi rami economici
Telefono e telecomunicazione
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Telefono e telecomunicazione
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Privato con il nome Christoph Rieder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Rieder
Numero di pubblicazione: 4090311, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vinarte SA in Liquidation, in Elsau, CHE-100.423.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Christoph, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Fabian, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4087507, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aktiva Treuhand & Verwaltungs-AG, in Elsau, CHE-101.424.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2010, Publ. 5893932).
Firma neu:
Aktiva Treuhand & Verwaltungs-AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.02.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Andreas, von Grindelwald, in Zell (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rieder, Christoph, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Urs, von Elsau, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3890223, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vinarte SA, in Elsau, CHE-100.423.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, Publ. 5229538).
Firma neu:
Vinarte SA in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Christoph, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].