Verena Rickli
residente a St. Gallen, da Thunstetten Mandati attuali: 100 Prozent Landtechnik GmbH Persone correlate: Hugo Fisch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Verena Rickli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Verena Rickli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Verena Rickli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Verena Rickli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Verena Rickli
Persone con il nome Verena Rickli lavorano in questi rami economici
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Verena Rickli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Verena Rickli
Numero di pubblicazione: 4335489, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
100 Prozent Landtechnik GmbH, in Rorschach, CHE-104.790.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickli, Verena, von Thunstetten, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bernhardzell (Waldkirch)].
Numero di pubblicazione: 3443969, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
100 Prozent Landtechnik GmbH, in St. Gallen, CHE-104.790.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2010, S. 13, Publ. 5809508).
Statutenänderung:
28.03.2017.
Sitz neu:
Rorschach.
Domizil neu:
Signalstrasse 15, 9400 Rorschach.
Zweck neu:
Handel und Verkauf von Gebrauchs- und Investitionsgütern, insbesondere im Bereich Landtechnik sowie diverse Werbe- und Vermarktungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Josef, von Oberriet SG, in Bernhardzell (Waldkirch), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Hugo, von Muolen, in Häggenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Rickli, Verena, von Thunstetten, in Bernhardzell (Waldkirch), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2968323, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GEWA, Stiftung für berufliche Integration, in Zollikofen, CHE-106.023.767, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2636719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Ernst, von Rüderswil, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haag, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rickli, Verena, von Thunstetten, in Mittelhäusern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Issakainen, Topias, von Basel, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.