Ernst Rickenbach
residente a Galgenen, da Schwyz Mandati attuali: AGL-Catering & Weinhandel GmbH, Galgener Dorfladen GmbH Persone correlate: Anna Magdalena Rickenbach Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Rickenbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Rickenbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Rickenbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Rickenbach"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ernst Rickenbach
Persone con il nome Ernst Rickenbach lavorano in questi rami economici
Offrire delle altre servizi gastronomiche
Altro commercio con prodotti diversi
Offrire delle altre servizi gastronomiche
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Ernst Rickenbach
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Rickenbach
Numero di pubblicazione: HR02-1004976834, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Rickenbach Metzgerei GmbH, in Galgenen, CHE-114.412.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, S.0, Publ. 6358624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Manuel, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004515020, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AGL - Catering GmbH, in Freienbach, CHE-110.131.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2675035).
Statutenänderung:
29.11.2018.
Firma neu:
AGL-Catering & Weinhandel GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Catering-Service und Eventplanung;
Handel, Import und Export von Lebensmitteln, Weinen, Spirituosen sowie Güter und Produkte gastronomischer Art;
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Wertschriften erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Manuel, von Schwyz, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 6511424, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Galgener Dorfladen GmbH, in Galgenen, CH-130.4.017.736-0, Martinstrasse 9, 8854 Galgenen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.01.2012.
Zweck:
Betrieb eines Dorfladens mit Handel von Lebensmitteln und ähnlichen Produkten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 4.1.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rickenbach, Anna Magdalena genannt Madeleine, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.