Charles-André Rey
residente a Uvrier, da Crans-Montana Mandati attuali: Cry d'Err SA Persone correlate: Claudine Aimée Rey Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Charles-André Rey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Charles-André Rey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Charles-André Rey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Charles-André Rey"
|
|
Charles-André Rey
residente a Uvrier, da Crans-Montana Mandati attuali: Charles-André Rey Consulting Sàrl Persone correlate: Claudine Aimée Rey Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Charles-André Rey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Charles-André Rey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Charles-André Rey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Charles-André Rey"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Charles-André Rey
Persone con il nome Charles-André Rey lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Charles-André Rey
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Charles-André Rey
Numero di pubblicazione: 3578539, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Restaurant de Cry d'Err SA, à Lens, CHE-106.998.930, société anonyme (No. FOSC 233 du 29.11.2012, Publ. 6953170).
Modification des statuts:
16.05.2017.
Nouvelle raison sociale:
Cry d'Err SA.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Charles André Rey, Chemin du Puits 16, 1958 Uvrier (Sion).
Nouveau but:
L'exploitation et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, agricoles, commerciales ou autres, pour son compte ou pour le compte de tiers. De plus, la société pourra acquérir, vendre, échanger, louer, construire, financer, exploiter, gérer des immeubles ou des terrains, avec ou sans accessoires, participer à toutes opérations financières et à toutes transactions qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet (cf. statuts pour but).
Inscription ou modification de personne(s):
Rey, Charles-André, de Crans-Montana, à Sion, administrateur et président, avec signature individuelle [précédemment: de Montana, à Uvrier (Sion), administrateur unique avec signature individuelle];
Rey, Claudine Aimée, de Crans-Montana, à Sion, administratrice et secrétaire, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 6090578, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
SI Rex Crans SA, à Chermignon, CH-626.3.001.677-5, société anonyme (No. FOSC 45 du 04.03.2011, p. 0, Publ. 6062466).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Misita, Savo, citoyen yougoslave, à Le Grand-Saconnex, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Vouardoux, Jean-Pierre, de St-Jean, à Vevey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Bonvin, Fanny, de Chermignon, à Sion, organe de révision;
Rey, Charles-André, de Montana, à Uvrier (Sion), organe de révision, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Borgeat, Alain, de Salvan et Vernayaz, à Zürich, président, avec signature individuelle [précédemment: à Zurich, président avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 5315716, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Charles-André Rey Consulting Sàrl, à Sion, CH-626.4.009.301-7, société à responsabilité limitée (FOSC no 96 du 19.05.2004, p. 15, publ. 2269060).
Modification des statuts:
15.10.2009.
Nouveaux faits qualifiés:
le capital social a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant CHF 10'000.-.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: libération du capital social : 50 %].
Inscription ou modification de personnes:
Rey, Charles-André, de Montana, à Uvrier (Sion), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Rey, Claudine, de Montana et Leytron, à Uvrier (Sion), associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--]. Selon déclaration du gérant du 15.10.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].