Max Rentsch
residente a Goldach, da St. Gallen Mandati attuali: Max Rentsch Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Max Rentsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Max Rentsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Max Rentsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Max Rentsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Max Rentsch
Persone con il nome Max Rentsch lavorano in questi rami economici
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Max Rentsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Max Rentsch
Numero di pubblicazione: HR02-1005856993, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Volkshausgenossenschaft St. Gallen, in St. Gallen, CHE-102.359.122, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzer, Robert, von Wagenhausen, in Arbon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentsch, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wepf, Thomas, von Müllheim, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butschke, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jochum, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bühler, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobler, Florian, von Oberriet (SG), in Gossau SG, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Peter, von Grossaffoltern, in Stachen (Arbon), Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]. [Berichtung Wohnort Peter Roth].
Numero di pubblicazione: HR02-1004641877, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Volkshausgenossenschaft St. Gallen, in St. Gallen, CHE-102.359.122, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, S.0, Publ. 2868661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner Lackner, Monika, von Oberriet SG, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loichot, Alain, von Saignelégier, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Peter, von Rohrbachgraben, in Arbon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riflori Revisions-GmbH (CH-320.4.018.069-1), in Wittenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rentsch, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Butschke, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wepf, Thomas, von Müllheim, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Roth, Peter, von Grossaffoltern, in St. Gallen, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotmonten Treuhand AG (CHE-103.555.424), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4305581, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
TIXI Verein Behindertenbus St. Gallen, in St. Gallen, CHE-100.506.174, Verein (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602297).
Statutenänderung:
23.03.2018.
Name neu:
TIXI Verein St. Gallen.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Schaffung und den Betrieb geeigneter, regionaler Transportmöglichkeiten für die Abdeckung privater Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung.
Organisation neu:
[gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rentsch, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Max, von Gaiserwald, in Abtwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Robert, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auer, Roland, von Eichberg, in Wittenbach, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.