Hansjörg Rellstab
residente a Dachsen, da Rüschlikon Mandati attuali: Gasthof Hirschen Uhwiesen AG, Zentrum für Immobilienwerte GmbH e di più Persone correlate: Sven Studer, Oliver René Brütsch, Cédric Besson e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hansjörg Rellstab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hansjörg Rellstab"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hansjörg Rellstab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hansjörg Rellstab"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hansjörg Rellstab
Persone con il nome Hansjörg Rellstab lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle aziende gastronomiche
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Hansjörg Rellstab
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hansjörg Rellstab
Numero di pubblicazione: HR02-1004936570, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Rellstab Huggler Partner AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-209.833.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, S.0, Publ. 1856303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab, Hansjörg, von Rüschlikon, in Dachsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huggler, Beat, von Unterseen, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Greutmann, Reto, von Beggingen, in Hemmental (Schaffhausen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2165201, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 16'780 vom 12.05.2015Gasthof Hirschen Uhwiesen AG, in Laufen-Uhwiesen, CHE-281.708.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2154729).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rellstab, Hansjörg, von Rüschlikon, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Rellstab, Hasjörg]. .
Numero di pubblicazione: 1748223, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Rellstab Huggler Partner AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-209.833.361, Zentralstrasse 102, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rellstab, Hansjörg, von Rüschlikon, in Dachsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huggler, Beat, von Unterseen, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.