Reto Reinhard
residente a Sachseln, da Kerns Mandati attuali: Hotel Distelboden GmbH, Distel Gastro GmbH Persone correlate: Sebastian Isoardi, Andreas Albert Reinhard, Christa Maria Reinhard-Gasser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Reinhard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Reinhard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Reinhard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Reinhard"
|
|
Reto Reinhard
residente a Wichtrach, da Rüegsau Mandati attuali: Chr. von Weissenfluh GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Reinhard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Reinhard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Reinhard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Reinhard"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reto Reinhard
Persone con il nome Reto Reinhard lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Massoneria
Servizi per consulenza manageriale
Massoneria
Privato con il nome Reto Reinhard
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reto Reinhard
Numero di pubblicazione: HR02-1006012996, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Chr. von Weissenfluh GmbH, in Uetendorf, CHE-110.077.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S.3, Publ. 5819502).
Statutenänderung:
08.02.2024.
Sitz neu:
Wichtrach.
Domizil neu:
Bergweg 2, 3114 Wichtrach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maurerarbeiten, keramischen Wand- und Bodenbelägen und Gartenarbeiten sowie aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.5.2003 von der im Handelsregister nicht eingetragen gewesenen Einzelfirma Chr. von Weissenfluh, in Uetendorf, die Aktiven von CHF 115'471.-- und die Passiven von CHF 88'895.-- gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.2002 zum Preis von CHF 26'576.-- entsprechend dem Aktivenüberschuss, wofür die beiden voll liberierten Stammeinlagen von nom. CHF 19'000.-- und CHF 1'000.-- ausgegeben werden;
der Sacheinleger Christian von Weissenfluh erhält überdies eine Forderung von CHF 6'576.-- gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Weissenfluh, Christian, von Hasliberg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steinhauer, Thomas, von Riggisberg, in Innertkirchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Reto, von Rüegsau, in Wichtrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005755688, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Hotel Distelboden GmbH, in Kerns, CHE-143.746.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685715).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isoardi, Sebastian, von Luzern, in Kerns, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Reinhard, Reto, von Kerns, in Sachseln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005094264, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Creabeton Baustoff AG, in Rickenbach (LU), CHE-332.364.732, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888416).
Hauptsitz in:
Ennetmoos.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Reto, von Rüegsau, in Wichtrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ryff, Bruno, von Freimettigen, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Marc, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Beromünster].