Marc Georges Reinau
residente a Rheinfelden, da Basel Mandati attuali: Sowag AG für sozialen Wohnungsbau Persone correlate: Rolf Luder, Carlo Andreatta, Urs Roos e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Georges Reinau", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Georges Reinau"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Georges Reinau", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Georges Reinau"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marc Georges Reinau
Persone con il nome Marc Georges Reinau lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Marc Georges Reinau
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marc Georges Reinau
Numero di pubblicazione: HR02-1005517835, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'900 vom 24.06.2022 Normdach Swiss AG, in Rheinfelden, CHE-195.421.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinau, Marc Georges, von Basel, in Rheinfelden, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2751927, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Normdach Swiss AG, in Rheinfelden, CHE-195.421.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2699441).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Thomas, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Reinau, Marc Georges, von Basel, in Rheinfelden, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2326565, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sowag AG für sozialen Wohnungsbau, in Basel, CHE-101.258.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1541825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fumasoli, Arturo, von Cadro, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinau, Marc, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.