Aline Reihle
residente a Vionnaz, da Surpierre Mandati attuali: LCR Immo SA, CM Technique SA e di più Persone correlate: Laurent Crausaz, Laurent Crausaz, Laurent Crausaz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Aline Reihle", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Aline Reihle"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Aline Reihle", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Aline Reihle"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Aline Reihle
Persone con il nome Aline Reihle lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Construzione del soprassuolo
Trasporto di persone e merci su strada
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Construzione del soprassuolo
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Aline Reihle
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Aline Reihle
Numero di pubblicazione: HR01-1005752173, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
LCR Immo SA, à Val-d'Illiez, CHE-165.013.959, Route de Fayoz 7, 1873 Val-d'Illiez, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
04.05.2023.
But:
La société a pour but l'exercice de toutes activités dans le domaine de l'immobilier en particulier la détention directement ou indirectement de biens immobiliers, leur gestion, l'achat, la vente, la construction, l'activité d'architecte, la direction de travaux, la vente avec importation et exportation de tous matériels, ainsi que toutes activités qui permettent d'atteindre directement ou indirectement les buts précités. Elle peut exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son but, ouvrir des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but et accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Capital-actions:
CHF 150'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 150'000.00.
Actions:
1'500 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 04.05.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Crausaz, Laurent, de Surpierre, à Val-d'Illiez, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Reihle, Aline, de Surpierre, à Vionnaz, administratrice, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005364663, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Carraux-Moret Constructions S.A., à Collombey-Muraz, CHE-107.546.921, société anonyme (No. FOSC 91 du 11.05.2017, Publ. 3515481).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carraux, Hervé, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature individuelle;
Frei, Denis, de Rietheim, à Val-d'Illiez, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Reihle, Aline, de Surpierre, à Vionnaz, administratrice, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005364665, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
CM TRANSLOC SA, à Collombey-Muraz, CHE-113.864.499, société anonyme (No. FOSC 47 du 09.03.2021, Publ. 1005119594).
Inscription ou modification de personne(s):
Crausaz, Laurent, de Surpierre, à Val-d'Illiez, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
Reihle, Aline, de Surpierre, à Vionnaz, administratrice, avec signature individuelle.