Baptist Reichmuth
residente a Schwyz, da Schwyz Mandati attuali: Tropenhaus Wolhusen AG, ecoGroup Swiss AG Persone correlate: Philip Reichmuth, Pirmin Reichmuth, Nicole Reichmuth e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Baptist Reichmuth", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Baptist Reichmuth"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Baptist Reichmuth", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Baptist Reichmuth"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Baptist Reichmuth
Persone con il nome Baptist Reichmuth lavorano in questi rami economici
Altri servizi intrattenimento e relax
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altri servizi intrattenimento e relax
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Baptist Reichmuth
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Baptist Reichmuth
Numero di pubblicazione: HR02-1005832832, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Tropenhaus Wolhusen AG, in Wolhusen, CHE-259.180.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Pirmin, von Schwyz, in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Baptist, von Schwyz, in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005629056, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
BR Landwirtschaftsbetriebe Schwyz AG, in Schwyz, CHE-355.793.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539107).
Statutenänderung:
28.06.2022. 30.11.2022.
Firma neu:
ecoGroup Swiss AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und das Veräussern von Grundstücken aller Art im In- und Ausland sowie die Planung und Realisierung von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann Beteiligungen aller Art im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Verträgen vom 29.06.2022 und 30.11.2022 und Bilanz per 31.12.2021 Aktiven von 2'353'992.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'618'909.00 auf die Gapdale AG, in Schwyz (CHE-181.403.862).
Gegenleistung:
Gutschrift im Kontokorrent von CHF 200'000.00. [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Landwirtschaftsbetriebe Baptist Reichmuth, in Schwyz, gemäss Vertrag vom 7.12.2011 und Übernahmebilanz per 30.6.2011 mit Aktiven von CHF 10'087'595.35 und Passiven von CHF 9'970'587.50 zum Preis von CHF 117'007.85. Für den Übergang der landwirtschaftlichen Grundstücke ist die Zustimmung der zuständigen Behörde nach dem BGBB vorbehalten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Baptist, von Schwyz, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Reichmuth, Jasmin, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Nicole, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Philip, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Pirmin, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth-Weber, Priska, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005612808, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Agro Energie Schwyz AG, in Schwyz, CHE-113.355.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Baptist, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Föhn, Beat, von Muotathal, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörg, Nikolaus, genannt Claus, von Domat/Ems, in Schwyz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Bruno, von Dallenwil, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.