Luca Reho
residente a Wädenswil, da Wädenswil Mandati attuali: RootBridge AG, Rootbridge FK AG e di più Persone correlate: Nayan Srivastava, Nayan Srivastava, Nayan Srivastava e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Reho", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Reho"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Reho", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Reho"
|
|
Luca Reho
residente a Messen, da Arni (BE) Mandati attuali: Oberli AG Persone correlate: Kevin Oberli, Heinz Oberli, Kurt Oberli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Reho", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Reho"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Reho", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Reho"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luca Reho
Persone con il nome Luca Reho lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Trasporto di persone e merci su strada
Servizi per consulenza manageriale
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Luca Reho
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luca Reho
Numero di pubblicazione: HR02-1005954573, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rootbridge Capital Advisors GmbH, in Herrliberg, CHE-195.688.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2023, Publ. 1005916542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Peter, von Zürich, in Winkel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Phison Investments AG (HRB 178990), in München (DE), Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RootBridge AG (CHE-443.764.496), in Herrliberg, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Srivastava, Nayan, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Reho, Luca, von Wädenswil, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005933660, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 7 vom 11.01.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 885 vom 08.01.2024 RootBridge AG, in Herrliberg, CHE-443.764.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2024, Publ. 1005931155).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reho, Luca, von Wädenswil, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR01-1005931155, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RootBridge AG, in Herrliberg, CHE-443.764.496, Rabengasse 2a, 8704 Herrliberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Zudem kann die Gesellschaft Soziale Netzwerke und digitale Plattformen bilden und betreiben und Events durchführen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 80'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichne-ten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Srivastava, Nayan, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reho, Luca, von Wädenswil, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates.