Hans Regli
residente a Wassen UR, da Wassen UR Mandati attuali: Regli Hans Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Regli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Regli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Regli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Regli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Regli
Persone con il nome Hans Regli lavorano in questi rami economici
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Privato con il nome Hans Regli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Regli
Numero di pubblicazione: HR02-1005506182, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Andermatt-Sedrun Sport AG, in Andermatt, CHE-116.183.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regli, Johann Isidor genannt Hans, von Göschenen, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Martin, von Tujetsch, in Tujetsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Peter, von Andermatt, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004762395, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
labor-zentral.ch AG für veterinärmedizinische Diagnostik, in Geuensee, CHE-113.833.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, S.0, Publ. 1762627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regli, Walter, von Andermatt, in Geuensee, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Simon, von Escholzmatt-Marbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenanger, Esther, von Bowil, in Ochlenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli, Hanspeter, von Andermatt, in Schötz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tripathi, Rebecca, von Andermatt, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004609420, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Andermatt-Sedrun Sport AG, in Andermatt, CHE-116.183.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558543).
Statutenänderung:
30.03.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simmen, Franz-Xaver, von Realp, in Altdorf (UR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Dr. Peter, von Visp, in Visp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Johann Isidor genannt Hans, von Göschenen, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russi, Bernhard, von Andermatt, in Andermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zufikon];
Flaig, Rainer, von Schaffhausen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Melina, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Silvio, von Tujetsch, in Tujetsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].