Andreas Regli
residente a Uster, da Göschenen Mandati attuali: ER Kältetechnik AG Persone correlate: Marc Engel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Regli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Regli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Regli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Regli"
|
|
Andreas Regli
residente a Niederrohrdorf, da Wassen Mandati attuali: NSNW AG Persone correlate: Murielle Zeltner, Johannes Peter Bollmann, Dominik Studer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Regli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Regli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Regli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Regli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Regli
Persone con il nome Andreas Regli lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Costruzione di strade, binari e tunnel
Altra attività edilizia
Costruzione di strade, binari e tunnel
Privato con il nome Andreas Regli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Regli
Numero di pubblicazione: HR02-1005556680, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
NSNW AG, in Sissach, CHE-114.063.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Rolf, von Basel, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Ferdinand, von Vordemwald, in Anwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dominik, von Kappel (SO), in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli, Andreas, von Wassen, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004954297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ER Kältetechnik AG, in Opfikon, CHE-162.939.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2014, S.0, Publ. 1548995).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Marc, von Arosa, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Langwies, in Volketswil];
Regli, Andreas, von Göschenen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Feusisberg].
Numero di pubblicazione: 3744095, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
sinoswiss industrial GmbH, bisher in Hergiswil (NW), CHE-115.046.419, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, Publ. 5239876).
Statutenänderung:
30.08.2017.
Sitz neu:
Menznau.
Domizil neu:
Seeweg 5, 6123 Geiss.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regli, Liguang, von Realp, in Hergiswil (NW), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Regli, Andreas, von Realp, in Hergiswil (NW), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wang, Weilong, chinesischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.