Boris Rebsamen
residente a Niederglatt, da Wald (ZH) Mandati attuali: Sehstern-Optik GmbH Persone correlate: Daniel Christen, Giovanni Greco Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Boris Rebsamen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Boris Rebsamen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Boris Rebsamen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Boris Rebsamen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Boris Rebsamen
Persone con il nome Boris Rebsamen lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Boris Rebsamen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Boris Rebsamen
Numero di pubblicazione: 1235011, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sehstern Optik GmbH Neuenhof, in Neuenhof, CHE-109.852.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2013, Publ. 1001237).
Firma neu:
Sehstern Optik GmbH Neuenhof in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Boris Rebsamen, Zürcherstrasse 1, 8172 Niederglatt ZH. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Kyburg, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Rebsamen, Boris, von Wald ZH, in Niederglatt ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1001237, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sehstern Optik GmbH Neuenhof, in Neuenhof, CHE-109.852.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, S. 3, Publ. 5150962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greco, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Kyburg, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rebsamen, Boris, von Wald ZH, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4694218, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sehstern Optik GmbH Neuenhof, in Neuenhof, CH-400.4.023.908-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2002, S. 1, Publ. 734242).
Statutenänderung:
06.10.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Robert, von Böttstein, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Kyburg, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Greco, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rebsamen, Boris, von Wald ZH, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.