Donald Rebmann
residente a Gipf-Oberfrick, da Kaisten Mandati attuali: Redeal AG, Wira Bau AG e di più Persone correlate: Michael Rebmann, Denise Rebmann, Michael Rebmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Donald Rebmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Donald Rebmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Donald Rebmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Donald Rebmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Donald Rebmann
Persone con il nome Donald Rebmann lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Donald Rebmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Donald Rebmann
Numero di pubblicazione: HR02-1004714878, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Redeal AG, in Laufenburg, CHE-103.104.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebmann, Anton, von Kaisten, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebmann, Michael, von Kaisten, in Kaisten, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebmann, Denise, von Kaisten, in Schupfart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebmann, Donald, von Kaisten, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004714856, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wira Bau AG, in Laufenburg, CHE-101.874.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2347021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebmann, Anton, von Kaisten, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebmann, Michael, von Kaisten, in Kaisten, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebmann, Denise, von Kaisten, in Schupfart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebmann, Donald, von Kaisten, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3871544, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rüetschi + Rebmann Immobilien AG, in Brugg, CH-400.9.028.549-1, Bahnhofplatz 1, 5201 Brugg, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Rüetschi + Rebmann Immobilien AG (CH-400.3.021.684-8).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Frick.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
11.08.2000 [letzte Publikation am Hauptsitz: SHAB 61 vom 30.03.2005, S. 2].
Zweck Hauptsitz:
Vermittlung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.
Eingetragene Personen:
Rüetschi, Lukas, von Wittnau, in Gipf-Oberfrick, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rebmann, Donald, von Kaisten, in Gipf-Oberfrick, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Peter, von Frick, in Oeschgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rüetschi, Marie Louise, von Wittnau, in Brugg, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Rüetschi, Anton, von Wittnau, in Gipf-Oberfrick, mit Einzelunterschrift.