Barbara Reber Behnisch
residente a Solothurn, da Trub, Madiswil e Solothurn Mandati attuali: Lukas Emch-Stiftung Persone correlate: Matthias Steiner, Beat Wolf, Lennart Dohms-Winkel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Reber Behnisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Reber Behnisch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Reber Behnisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Reber Behnisch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Barbara Reber Behnisch
Persone con il nome Barbara Reber Behnisch lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Barbara Reber Behnisch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Reber Behnisch
Numero di pubblicazione: HR02-1005396504, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Elisabeth Bachtler-Stiftung, in Solothurn, CHE-113.958.462, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber Behnisch, Barbara, von Solothurn, Madiswil und Trub, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4233652, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Elisabeth Bachtler-Stiftung, in Solothurn, CH-241.7.007.102-5, bei Advokaturbureau Reber, Gurzelngasse 12, 4500 Solothurn, Stiftung (Neueintragung).
Zweck:
Unterstützung der Kultur, insbesondere des Theaters in der Stadt Solothurn, Förderung des klassischen Theaters und der Oper sowie Förderung des Zugangs Jugendlicher zum klassischen Theater.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Reber, Dr. Markus, von Solothurn und Madiswil, in Solothurn, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Johannes, von Seeberg, in Balm bei Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber Behnisch, Barbara, von Solothurn, Madiswil und Trub, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sperisen-Haueter, Marianne, von Derendingen und Aeschlen, in Rüdtligen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sofista Treuhand & Partner AG, in Zuchwil, Revisionsstelle. Die Stiftung besteht gemäss letztwilliger Verfügung vom 20.02.2006 der am 14.08.2006 verstorbenen Elisabeth Anna Maria Magdalena Bachtler, zuletzt wohnhaft gewesen in Bern.
Numero di pubblicazione: 3889542, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Lukas Emch-Stiftung, in Solothurn, CH-260.7.000.165-5, Pianisten und Violonisten durch Gewährung von Stipendien in ihrer künstlerischen Entwicklung und beruflichen Ausbildung zu unterstützen, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2005, S. 11, Publ. 2997316).
Domizil neu:
bei Barbara Reber Behnisch, Gurzelngasse 12, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauchiger, Urs, von Wyssachen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber Behnisch, Barbara, von Solothurn, Madiswil und Trub, in Solothurn, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reber, Barbara, von Solothurn und Madiswil, in Solothurn];
Schwaller, Dr. Heinrich, von Recherswil, in Riedholz, Revisionsstelle.